Hanes ariannol STANLEY GRANGE COMMUNITY ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1157872
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £165.83k | £540.89k | £264.50k | £318.23k | £354.49k | |
|
Cyfanswm gwariant | £129.96k | £150.52k | £176.33k | £193.66k | £340.62k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £405.98k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £134.72k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £178 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £150.52k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.