ymddiriedolwyr PUBLISH WHAT YOU FUND
Rhif yr elusen: 1158362
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAUL NICHOLAS LENZ | Cadeirydd | 25 June 2015 |
|
|
||||
Micheal Jarvis | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Jennifer Slotin | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Dr Karolina Olofsson Falla | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Joanne Hine | Ymddiriedolwr | 15 July 2022 |
|
|
||||
Al Alex Kagwe Kags | Ymddiriedolwr | 11 March 2021 |
|
|
||||
Justine Tordoff | Ymddiriedolwr | 11 March 2021 |
|
|
||||
Andrea Lucia Ordonez Llanos | Ymddiriedolwr | 18 September 2019 |
|
|
||||
Anna Ester Hetty Kovach | Ymddiriedolwr | 20 June 2017 |
|
|
||||
GILES ROBERT BOLTON | Ymddiriedolwr | 10 May 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.