ymddiriedolwyr CORNERSTONE WARMINSTER
Rhif yr elusen: 1157440
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (7 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DENIS VAUGHAN TONES BSc Hon Ms | Cadeirydd | 26 October 2013 |
|
|
||||
Michael Tansey | Ymddiriedolwr | 14 July 2021 |
|
|
||||
Karen Patricia Woollard | Ymddiriedolwr | 09 May 2018 |
|
|
||||
Janet Billinge | Ymddiriedolwr | 20 March 2017 |
|
|||||
Hilton Holding | Ymddiriedolwr | 01 April 2015 |
|
|
||||
PHILIP SHORT | Ymddiriedolwr | 01 November 2014 |
|
|||||
EVA BURTON | Ymddiriedolwr | 01 April 2014 |
|
|
||||
PAULA THORPE | Ymddiriedolwr | 01 April 2014 |
|
|
||||
Geoffrey Michael Samways | Ymddiriedolwr | 26 October 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.