Hanes ariannol GLOBAL ONE 2015
Rhif yr elusen: 1158310
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £905.42k | £496.56k | £992.81k | £608.17k | £471.62k | |
|
Cyfanswm gwariant | £928.89k | £563.62k | £903.55k | £646.82k | £458.98k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £176.93k | N/A | £26.75k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £89.01k | N/A | £9.00k | £10.00k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £816.30k | N/A | £982.80k | £598.17k | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £110 | N/A | £11 | £4 | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £843.40k | N/A | £742.90k | £549.56k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £85.49k | N/A | £160.64k | £97.26k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | N/A | £9.92k | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | £0 | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.