ymddiriedolwyr THE ST MARTIN'S LOW MARPLE HERITAGE TRUST
Rhif yr elusen: 1158029
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philip William Mills | Ymddiriedolwr | 13 November 2023 |
|
|||||
Margaret Haresnape | Ymddiriedolwr | 05 June 2023 |
|
|||||
Yvonne Noworyta | Ymddiriedolwr | 23 May 2022 |
|
|
||||
Barbara Elizabeth Hodskinson | Ymddiriedolwr | 15 October 2018 |
|
|||||
ANN MARY SAYER | Ymddiriedolwr | 01 December 2015 |
|
|
||||
DAVID GEORGE BUSH | Ymddiriedolwr | 24 June 2014 |
|
|
||||
ANTHONY PHILIP BURTON | Ymddiriedolwr | 24 June 2014 |
|
|
||||
Rev ANN WENDY HYDE | Ymddiriedolwr | 24 June 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.