Hanes ariannol ANCHOLME VALLEY HERITAGE TRUST LTD
Rhif yr elusen: 1157731
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/11/2019 | 30/11/2020 | 30/11/2021 | 30/11/2022 | 30/11/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £48.12k | £64.74k | £78.77k | £22.13k | £17.87k | |
|
Cyfanswm gwariant | £47.31k | £46.86k | £48.04k | £32.90k | £31.56k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £12.00k | £1.00k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £22.67k | £34.95k | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.