Hanes ariannol DARTMOOR ZOOLOGICAL SOCIETY
Rhif yr elusen: 1158422
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.12m | £1.19m | £1.59m | £2.46m | £1.78m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.20m | £1.24m | £1.15m | £2.02m | £1.90m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £2.50k | N/A | £189.81k | £711.67k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £21.16k | £14.77k | £401.29k | £219.08k | £188.63k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £340.10k | £378.75k | £236.75k | £483.45k | £576.35k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £758.74k | £800.67k | £850.33k | £1.76m | £1.01m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £86 | £186 | £191 | £268 | £2.82k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £101.79k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £830.43k | £863.37k | £933.96k | £1.99m | £1.87m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £32.93k | £21.39k | £10.80k | £25.41k | £33.16k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £10.08k | £9.71k | £8.19k | £0 | £28.24k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £339.11k | £352.58k | £208.70k | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.