Hanes ariannol READING UNIVERSITY STUDENTS' UNION
Rhif yr elusen: 1158523
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.41m | £4.38m | £3.42m | £5.08m | £5.11m | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.18m | £4.94m | £3.09m | £4.67m | £5.18m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.57m | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £460.75k | £281.54k | £141.92k | £339.87k | £307.22k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £3.37m | £2.36m | £1.36m | £3.15m | £3.04m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £10.06k | £10.57k | £2.11k | £1.87k | £24.41k | |
|
Incwm - Arall | £3.47k | £1.73m | £1.92m | £1.58m | £1.74m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.56m | £3.93m | £2.72m | £4.44m | £5.01m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £589.15k | £499.49k | £369.12k | £225.40k | £171.23k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £100.36k | £131.55k | £115.74k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £38.86k | £515.21k | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.