ymddiriedolwyr READING UNIVERSITY STUDENTS' UNION
Rhif yr elusen: 1158523
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shreyas GANDHI | Ymddiriedolwr | 24 June 2024 |
|
|
||||
Emmanuel Olaoluwa ADEYEYE | Ymddiriedolwr | 24 June 2024 |
|
|
||||
Madison Rundle | Ymddiriedolwr | 24 June 2024 |
|
|
||||
James Louis Gregory HAXELL | Ymddiriedolwr | 24 June 2024 |
|
|
||||
Nathan Harry NORRIS | Ymddiriedolwr | 24 June 2024 |
|
|
||||
Eghoghon Sarah IFIDON | Ymddiriedolwr | 24 June 2024 |
|
|
||||
Mx Gwyneth James | Ymddiriedolwr | 24 June 2023 |
|
|
||||
Mike Phillipps | Ymddiriedolwr | 19 July 2022 |
|
|
||||
Debra Mary Soper | Ymddiriedolwr | 26 October 2020 |
|
|||||
Tim Bertram | Ymddiriedolwr | 26 October 2020 |
|
|
||||
Raymond Ellison | Ymddiriedolwr | 26 October 2020 |
|
|
||||
Jack Edward Maddock | Ymddiriedolwr | 15 October 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.