ymddiriedolwyr TYNEMOUTH DISTRICT SCOUT COUNCIL
Rhif yr elusen: 504767
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Littlefield | Cadeirydd | 29 September 2021 |
|
|||||||||
Daniel Thirlaway | Ymddiriedolwr | 14 December 2022 |
|
|||||||||
Grace Smith | Ymddiriedolwr | 26 November 2022 |
|
|
||||||||
Rebecca Lang | Ymddiriedolwr | 16 November 2022 |
|
|
||||||||
Joseph Harvey | Ymddiriedolwr | 09 November 2022 |
|
|
||||||||
Philip Rowell | Ymddiriedolwr | 17 October 2022 |
|
|
||||||||
Jason Stuart Vasey | Ymddiriedolwr | 23 September 2020 |
|
|
||||||||
David Mark Baldwin | Ymddiriedolwr | 23 September 2020 |
|
|||||||||
Christina Ponting | Ymddiriedolwr | 02 July 2019 |
|
|||||||||
Michele Barber | Ymddiriedolwr | 02 July 2019 |
|
|||||||||
Heather Henderson | Ymddiriedolwr | 01 March 2019 |
|
|
||||||||
Sean Mulligan | Ymddiriedolwr | 01 July 2017 |
|
|||||||||
Elizabeth Linwood Hay | Ymddiriedolwr | 02 July 2016 |
|
|
||||||||
Norma Pigeon | Ymddiriedolwr | 05 September 2012 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.