Dogfen lywodraethu NATIONAL COLLEGE FOR DIGITAL SKILLS
Rhif yr elusen: 1158399
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (21 diwrnod yn hwyr)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 06/11/2013 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 07/04/2014 AS REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 29/04/2014 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 10/06/2014 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 29/01/2015
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN GENERAL ON THE SUBJECT OF COMPUTING AND RELATED DISCIPLINES, INCLUDING BUT NOT EXCLUSIVELY BY ESTABLISHING AND SUPPORTING EDUCATIONAL INSTITUTIONS WHICH TEACH COMPUTING AND RELATED DISCIPLINES.
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.