ymddiriedolwyr PENDLE DISTRICT TALKING NEWSPAPER ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 504792
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kathleen Edwina Yates | Ymddiriedolwr | 23 August 2021 |
|
|
||||
Joanna Wood | Ymddiriedolwr | 01 April 2016 |
|
|
||||
Trevor Brunton | Ymddiriedolwr | 01 April 2015 |
|
|
||||
Kieron Clemance | Ymddiriedolwr | 01 September 2013 |
|
|
||||
AVERIL ASTIN | Ymddiriedolwr | 05 April 2012 |
|
|
||||
ANITA HAWORTH | Ymddiriedolwr | 12 November 1998 |
|
|
||||
Valerie Pickles | Ymddiriedolwr | 01 December 1990 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.