ymddiriedolwyr ROSEMARY ALMSHOUSE
Rhif yr elusen: 1157430
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEREK TREVOR IRELAND | Cadeirydd | 04 March 2024 |
|
|
||||
Derek Frank Wotton | Ymddiriedolwr | 21 May 2024 |
|
|
||||
David Linton Kent | Ymddiriedolwr | 15 March 2024 |
|
|
||||
SUSAN CAROL SPICE | Ymddiriedolwr | 04 March 2021 |
|
|
||||
Alan Warnes | Ymddiriedolwr | 15 November 2020 |
|
|
||||
DANIEL JORDAN | Ymddiriedolwr | 19 May 2020 |
|
|
||||
Rev Anthony Colin Bushell | Ymddiriedolwr | 14 October 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.