Hanes ariannol THE KINGFISHER TRUST 2014
Rhif yr elusen: 1159152
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £188.03k | £210.92k | £218.34k | £194.13k | £171.03k | |
|
Cyfanswm gwariant | £185.01k | £196.53k | £168.47k | £184.86k | £212.46k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £37.95k | £42.89k | N/A | £55.18k | £44.59k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £180.29k | £26.50k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.