ymddiriedolwyr THE JENNER TRUST
Rhif yr elusen: 1158316
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catherine Denise Statham | Cadeirydd | 04 May 2018 |
|
|
||||
Isobel Milne | Ymddiriedolwr | 01 July 2023 |
|
|
||||
Fergus Devlin Connolly | Ymddiriedolwr | 19 May 2023 |
|
|
||||
Dr Jonathan Steel | Ymddiriedolwr | 19 May 2023 |
|
|
||||
Robin Oliver Markwell | Ymddiriedolwr | 17 July 2020 |
|
|
||||
Jonathan Richard Finch | Ymddiriedolwr | 04 May 2018 |
|
|
||||
Carl Peter Jenner | Ymddiriedolwr | 01 October 2014 |
|
|||||
Dr Timothy Baden Wallington | Ymddiriedolwr | 01 October 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.