Hanes ariannol WOODLANDS RESIDENTS ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 504911
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2008 | 31/03/2009 | 31/03/2010 | 31/03/2011 | 31/03/2012 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £101.94k | £92.97k | £92.97k | £78.26k | £110.55k | |
|
Cyfanswm gwariant | £88.17k | £126.52k | £92.39k | £77.91k | £83.89k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.