ymddiriedolwyr GREATWORTH PRE-SCHOOL.
Rhif yr elusen: 1160606
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charlotte May Lindop | Cadeirydd | 13 April 2017 |
|
|
||||
Lauren Smith | Ymddiriedolwr | 15 February 2024 |
|
|
||||
Kerry Louise Cartledge | Ymddiriedolwr | 28 September 2023 |
|
|
||||
Maria Clara Harriss | Ymddiriedolwr | 29 December 2022 |
|
|
||||
Clarissa Revitt | Ymddiriedolwr | 12 November 2020 |
|
|
||||
Carla Jayne Stevenson | Ymddiriedolwr | 12 September 2019 |
|
|
||||
Nathan Carter | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.