Dogfen lywodraethu UMAR COMMUNITY EDUCATIONAL TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 1161195
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 06/08/2012 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 09/01/2015 AS REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 22/01/2015 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 05/03/2015 AS REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 26/03/2015
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE ISLAMIC RELIGION AND IN PARTICULAR THE SUNNI DOCTRINE OF HANAFI DEOBANDI FOR THE PUBLIC BENEFIT, IN SUCH WAYS AS THE TRUSTEES THINK FIT.
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.