GINGKO
Trosolwg o’r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
GINGKO works to improve mutual understanding between the Middle East and North Africa (MENA) and the West. We fund and publish innovative research into the history, art history and religions of the MENA region. We bring together people from MENA and the West for transformative interfaith and intercultural encounters.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2022
Pobl
6 Ymddiriedolwyr
1 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Gwasanaethau
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Lloegr
Llywodraethu
- 12 Medi 2014: Cofrestrwyd
- GINGKO LIBRARY (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HARRY WILLIAM LOWTHER HALL | Cadeirydd | 06 July 2014 |
|
|
||||||
Dr Stephen Richard Sklaroff | Ymddiriedolwr | 27 September 2023 |
|
|||||||
Dr Mohammed Gamal Abdelnour | Ymddiriedolwr | 21 December 2020 |
|
|
||||||
Dr Melanie Gibson | Ymddiriedolwr | 02 January 2018 |
|
|||||||
Dr Georgios Manginis | Ymddiriedolwr | 31 March 2017 |
|
|
||||||
Dr BARBARA SCHWEPCKE | Ymddiriedolwr | 05 July 2014 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £371.68k | £432.46k | £115.66k | £494.13k | £175.37k | |
|
Cyfanswm gwariant | £302.05k | £364.85k | £174.35k | £250.67k | £289.83k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Datganiad ariannol blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 05 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 05 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Datganiad ariannol blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 27 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 27 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Datganiad ariannol blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 01 Gorffenaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 01 Gorffenaf 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Datganiad ariannol blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 17 Gorffenaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 17 Gorffenaf 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Datganiad ariannol blynyddol | 31 Rhagfyr 2018 | 12 Gorffenaf 2019 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2018 | 12 Gorffenaf 2019 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 25 JUN 2014 NOW ARTICLES ADOPTED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 02 AUG 2017
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE EDUCATION CONCERNING THE MIDDLE EAST AND NORTH AFRICA (MENA) REGION FOR THE PUBLIC BENEFIT.
Gwybodaeth gyswllt
- Cyfeiriad:
-
4
Molasses Row
London
SW11 3UX
- Ffôn:
- 02036379730
- E-bost:
- gingko@gingkolibrary.com
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window