ymddiriedolwyr DERWENT VALLEY LIGHT RAILWAY SOCIETY
Rhif yr elusen: 1161623
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Craig Benton | Cadeirydd | 08 September 2018 |
|
|||||
Stephen John Lawrence | Ymddiriedolwr | 03 June 2023 |
|
|
||||
Allan Briggs | Ymddiriedolwr | 18 June 2022 |
|
|
||||
Elizabeth Joanne Downes | Ymddiriedolwr | 18 May 2019 |
|
|
||||
Anthony Edward Simons | Ymddiriedolwr | 18 May 2019 |
|
|
||||
TREVOR HUMBEY | Ymddiriedolwr | 09 September 2017 |
|
|
||||
Stuart Andrew Stockwell | Ymddiriedolwr | 02 July 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.