Hanes ariannol HOME LEONE LIMITED
Rhif yr elusen: 1158211
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2020 | 30/04/2021 | 30/04/2022 | 30/04/2023 | 30/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £647.65k | £451.74k | £912.10k | £594.61k | £386.24k | |
|
Cyfanswm gwariant | £549.09k | £448.15k | £864.33k | £662.20k | £399.52k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £460.56k | N/A | £313.58k | £373.20k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | N/A | £598.51k | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £138.28k | N/A | £0 | £175.97k | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | N/A | £16 | £173 | N/A | |
|
Incwm - Arall | £48.81k | N/A | £0 | £45.27k | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £545.68k | N/A | £859.44k | £652.78k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.34k | N/A | £4.89k | £9.41k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | N/A | £4.04k | £6.85k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £2.07k | N/A | £0 | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.