ymddiriedolwyr LLANGURIG COMMUNITY CENTRE LIMITED
Rhif yr elusen: 1158107
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael David Dean | Ymddiriedolwr | 07 September 2021 |
|
|||||
Catherine Mary Davies | Ymddiriedolwr | 22 May 2019 |
|
|
||||
LAURIE HIGGITT | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|
||||
CLARE BOUND | Ymddiriedolwr | 24 June 2014 |
|
|
||||
KATH JONES | Ymddiriedolwr | 14 June 2014 |
|
|
||||
JAN JONES | Ymddiriedolwr | 14 June 2014 |
|
|
||||
JACKIE PUGH | Ymddiriedolwr | 14 June 2014 |
|
|||||
ALAN JOHN SHORT | Ymddiriedolwr | 14 June 2014 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.