ymddiriedolwyr BELVEDERE SINGERS
Rhif yr elusen: 1160197
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Lynn Francis | Cadeirydd | 18 March 2015 |
|
|
||||
Pearl Audrey Nash | Ymddiriedolwr | 13 June 2023 |
|
|
||||
Ian Swanson | Ymddiriedolwr | 13 June 2023 |
|
|
||||
Susan Lorraine Eady | Ymddiriedolwr | 12 October 2021 |
|
|
||||
Linda Anne McMorrow Ms | Ymddiriedolwr | 15 October 2019 |
|
|
||||
STEPHEN RUSSELL YEOMAN | Ymddiriedolwr | 08 August 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.