Hanes ariannol HEALTHWATCH NORTH TYNESIDE
Rhif yr elusen: 1160753
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £138.23k | £156.28k | £154.15k | £202.37k | £381.37k | |
|
Cyfanswm gwariant | £121.93k | £145.28k | £154.02k | £197.82k | £358.79k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £131.97k | £152.89k | £145.83k | £202.09k | £204.76k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £6.26k | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.