ymddiriedolwyr WORLD ASSOCIATION OF GIRL GUIDES AND GIRL SCOUTS
Rhif yr elusen: 1159255
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
17 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candela Gonzalez | Cadeirydd | 31 July 2021 |
|
|
||||
Sharrada Segeran | Ymddiriedolwr | 01 August 2023 |
|
|
||||
Josephine Wairimu Mwangi | Ymddiriedolwr | 01 August 2023 |
|
|
||||
Fiona Marie Lejosne | Ymddiriedolwr | 01 August 2023 |
|
|
||||
Dr Helga Herman Mutasingwa | Ymddiriedolwr | 01 August 2023 |
|
|
||||
Signe Marie Obel | Ymddiriedolwr | 01 August 2023 |
|
|
||||
Monika Dreik | Ymddiriedolwr | 01 August 2023 |
|
|
||||
Sarah Ahmad Hammoud | Ymddiriedolwr | 08 September 2022 |
|
|
||||
Faniry Domohina Rakotoarivony | Ymddiriedolwr | 26 August 2022 |
|
|
||||
Chempaka Emalin Pahamin | Ymddiriedolwr | 14 August 2022 |
|
|
||||
Paula Carola Neher | Ymddiriedolwr | 27 July 2022 |
|
|
||||
Stefanie Marie Argus | Ymddiriedolwr | 15 July 2022 |
|
|
||||
Jessica Frances Bond | Ymddiriedolwr | 31 July 2021 |
|
|
||||
Debra Teiko Nakatomi | Ymddiriedolwr | 31 July 2021 |
|
|
||||
Fiona Maree Bradley | Ymddiriedolwr | 31 July 2021 |
|
|
||||
Medhavi Chamathya Gihini Manik Fernando | Ymddiriedolwr | 31 July 2021 |
|
|
||||
Christiane Rouhana | Ymddiriedolwr | 31 July 2021 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.