Hanes ariannol FOUNDATION FOR SCIENCE, TECHNOLOGY AND CIVILISATION UK
Rhif yr elusen: 1158509
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (95 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2019 | 30/04/2020 | 30/04/2021 | 30/04/2022 | 30/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £37.91k | £3.61k | £121.58k | £102.97k | £11.06k | |
|
Cyfanswm gwariant | £45.56k | £42.15k | £27.70k | £13.73k | £36.88k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.