ymddiriedolwyr REWILDING BRITAIN
Rhif yr elusen: 1159373
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HARRY BARTON | Ymddiriedolwr | 21 June 2023 |
|
|||||
Priyanka Khandelwa | Ymddiriedolwr | 21 June 2023 |
|
|
||||
Nick Wilkinson | Ymddiriedolwr | 21 June 2023 |
|
|
||||
Francis Powell Smith | Ymddiriedolwr | 08 December 2021 |
|
|||||
DAVID THOMAS TUDOR | Ymddiriedolwr | 10 March 2021 |
|
|||||
Rachel Claire Evatt | Ymddiriedolwr | 10 March 2021 |
|
|
||||
George Levvy | Ymddiriedolwr | 10 September 2018 |
|
|||||
Elaine Gilligan | Ymddiriedolwr | 06 May 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.