ymddiriedolwyr AGRIFOOD CHARITIES PARTNERSHIP
Rhif yr elusen: 1162177
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuart Reid | Ymddiriedolwr | 01 November 2023 |
|
|
||||
Ian Munnery | Ymddiriedolwr | 02 November 2022 |
|
|
||||
Robert John Bansback | Ymddiriedolwr | 02 November 2022 |
|
|||||
James Henry Orson | Ymddiriedolwr | 17 November 2020 |
|
|
||||
Rev Geoffrey John Dodgson | Ymddiriedolwr | 17 March 2020 |
|
|
||||
Dr James Richard Stevens | Ymddiriedolwr | 05 November 2019 |
|
|
||||
Gordon Bennett | Ymddiriedolwr | 05 November 2019 |
|
|
||||
Alex Irena Payne | Ymddiriedolwr | 05 November 2019 |
|
|
||||
PROFESSOR GRAHAM JOHN JELLIS PHD FRSB | Ymddiriedolwr | 16 August 2011 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.