Hanes ariannol SEARCH: SERVICES FOR OLDER PEOPLE CIO
Rhif yr elusen: 1159907
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £568.66k | £605.42k | £570.16k | £549.85k | £641.13k | |
|
Cyfanswm gwariant | £515.55k | £587.41k | £478.63k | £492.53k | £620.02k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £60.00k | £312.39k | £255.58k | £228.47k | £135.10k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £40.00k | £34.64k | £33.58k | £21.32k | £33.46k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £48.39k | £47.43k | £12.49k | £39.00k | £14.50k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £27.81k | £302.27k | £6.43k | £51.45k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £487.53k | £530.19k | £255.39k | £250.29k | £575.14k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £502 | £53 | |
|
Incwm - Arall | £32.74k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £515.55k | £587.41k | £478.63k | £492.53k | £619.86k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £161 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £2.86k | £5.54k | £1.91k | £2.00k | £2.16k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.