Hanes ariannol THE VINDOLANDA TRUST
Rhif yr elusen: 1159798
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.58m | £1.36m | £1.65m | £1.76m | £2.65m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.74m | £1.38m | £1.59m | £1.81m | £2.00m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £9.84k | £138.03k | £84.62k | £2.00k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £350.55k | £762.72k | £642.05k | £343.76k | £1.01m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £538.45k | £242.88k | £433.99k | £589.76k | £627.02k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £668.98k | £331.09k | £548.40k | £799.08k | £948.27k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £21.38k | £17.02k | £22.64k | £24.66k | £72.74k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £8.11k | £3.71k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £642.05k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.44m | £1.24m | £1.30m | £1.50m | £1.64m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £52.83k | £135.16k | £281.83k | £312.54k | £350.85k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £20.94k | £21.39k | £178.68k | £57.56k | £75.04k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £247.21k | £0 | £0 | £0 | £6.74k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.