Hanes ariannol OVACOME
Rhif yr elusen: 1159682
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £673.52k | £494.43k | £631.50k | £815.77k | £938.38k | |
|
Cyfanswm gwariant | £589.48k | £610.52k | £718.71k | £819.02k | £899.14k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £480.56k | N/A | £424.61k | £547.89k | £593.67k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £187.26k | N/A | £205.05k | £266.17k | £337.30k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £5.70k | N/A | £1.83k | £1.71k | £7.40k | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £228.00k | N/A | £109.70k | £237.62k | £268.17k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £570.98k | N/A | £706.54k | £671.47k | £722.39k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £18.50k | N/A | £12.17k | £147.56k | £176.75k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £2.40k | N/A | £3.80k | £5.05k | £2.87k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.