ymddiriedolwyr EUROPEAN FEDERATION OF CHEMICAL ENGINEERING
Rhif yr elusen: 1159541
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
21 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ana Montoro | Ymddiriedolwr | 19 April 2024 |
|
|
||||
Sofia Garcia Fracaro | Ymddiriedolwr | 19 April 2024 |
|
|
||||
Giuseppe Bellussi | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||
Antonio Goncalves da Silva | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||
Juraj Kosek | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||
Boelo Schuur | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||
Claudia Jane Flavell-While | Ymddiriedolwr | 21 August 2022 |
|
|
||||
Laura Pirro | Ymddiriedolwr | 08 April 2022 |
|
|
||||
Antonis Kokossis | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||
Dr Jarmila Glassey | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||
Tomasz Robert Sosnowski | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||
Andreas Foerster | Ymddiriedolwr | 27 September 2021 |
|
|
||||
Elisabetta Brunazzi | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|
||||
Alvaro Ramirez Gomez | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|
||||
Eric Schaer | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|
||||
Patrick Piccione | Ymddiriedolwr | 01 January 2018 |
|
|
||||
Michael Wilk | Ymddiriedolwr | 01 January 2018 |
|
|
||||
David Bogle | Ymddiriedolwr | 01 January 2018 |
|
|
||||
Antoon ten Kate | Ymddiriedolwr | 01 January 2018 |
|
|
||||
Giorgio Veronesi | Ymddiriedolwr | 01 January 2016 |
|
|
||||
FRANCOIS NICOL | Ymddiriedolwr | 01 January 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.