Hanes ariannol LEICESTER TIGERS FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1160077
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £145.24k | £169.30k | £58.82k | £149.37k | £301.66k | |
|
Cyfanswm gwariant | £184.15k | £122.74k | £95.98k | £153.57k | £353.01k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £146.87k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £4.49k | N/A | £33.13k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.