ymddiriedolwyr THE LANTERN LEARNING TRUST (INNER CITY NORTH, LEEDS)
Rhif yr elusen: 1160514
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rosebank Primary | Ymddiriedolwr | 03 July 2018 |
|
|
||||
Rebecca Pettman | Ymddiriedolwr | 21 March 2018 |
|
|
||||
Blenheim Primary | Ymddiriedolwr | 06 July 2017 |
|
|
||||
ALICE SMITH | Ymddiriedolwr | 06 November 2016 |
|
|
||||
JILL HARLAND | Ymddiriedolwr | 06 October 2016 |
|
|
||||
MO DUFFY | Ymddiriedolwr | 26 February 2013 |
|
|
||||
BLENHEIM PRIMARY SCHOOL | Ymddiriedolwr | 26 February 2013 |
|
|
||||
Quarry Mount Primary | Ymddiriedolwr | 26 February 2013 |
|
|
||||
Brudenell Primary | Ymddiriedolwr | 26 February 2013 |
|
|
||||
ROSEBANK PRIMARY | Ymddiriedolwr | 26 February 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.