ymddiriedolwyr LYTHAM PERFORMING ARTS FESTIVAL
Rhif yr elusen: 1159967
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angela Julie Mills | Ymddiriedolwr | 07 January 2024 |
|
|
||||
Anna June Cross | Ymddiriedolwr | 01 November 2023 |
|
|
||||
John McVitie | Ymddiriedolwr | 01 November 2023 |
|
|
||||
Pippa Kirk | Ymddiriedolwr | 01 October 2023 |
|
|
||||
Mrs Stephanie Dawn Heney | Ymddiriedolwr | 16 October 2022 |
|
|
||||
Susan Joanne Ireland | Ymddiriedolwr | 31 March 2022 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.