Hanes ariannol POWER TO CHANGE TRUST
Rhif yr elusen: 1159982
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.60m | £10.64m | £5.71m | £7.16m | £6.82m | |
|
Cyfanswm gwariant | £28.95m | £39.92m | £15.86m | £11.83m | £9.04m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £2.00k | £51.26k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £650.00k | £257.00k | £4.81m | £6.58m | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £5.00k | £21.00k | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £650.00k | £10.26m | £5.64m | £7.05m | £6.45m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £948.00k | £373.00k | £49.00k | £114.78k | £374.71k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £28.88m | £39.90m | £15.80m | £11.75m | £9.04m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £68.00k | £18.00k | £57.00k | £80.08k | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £292.00k | £372.00k | £314.00k | £439.14k | £342.63k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £21.38m | £25.74m | £7.72m | £4.86m | £2.40m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £18.00k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.