ymddiriedolwyr FRIENDS OF CANNIZARO PARK
Rhif yr elusen: 1160982
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Catherine Nelson | Cadeirydd | 12 May 2019 |
|
|
||||
Jane Lavinia Watkins | Ymddiriedolwr | 21 February 2022 |
|
|
||||
Catherine Alice Wiley | Ymddiriedolwr | 28 June 2021 |
|
|
||||
Liza Llewellyn | Ymddiriedolwr | 28 June 2021 |
|
|
||||
Anna Watkin | Ymddiriedolwr | 30 November 2020 |
|
|
||||
Elizabeth Mary Rink BSc, MPhil | Ymddiriedolwr | 13 October 2019 |
|
|
||||
CAROLINE NEWSHOLME | Ymddiriedolwr | 01 April 2019 |
|
|
||||
Simon Mark Ingall | Ymddiriedolwr | 28 January 2019 |
|
|||||
ANNE PEACOCK | Ymddiriedolwr | 19 March 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.