ymddiriedolwyr POWER TO INSPIRE
Rhif yr elusen: 1162631
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alastair Jeremy Macklin | Cadeirydd | 30 September 2019 |
|
|
||||||
Timothy William Jones | Ymddiriedolwr | 30 August 2024 |
|
|||||||
Stephen Michael Peak | Ymddiriedolwr | 20 January 2024 |
|
|||||||
Rebecca Jane Foster | Ymddiriedolwr | 20 January 2024 |
|
|
||||||
Laurence John Stephen Harden | Ymddiriedolwr | 10 October 2022 |
|
|
||||||
Rebecca Louise Condie | Ymddiriedolwr | 10 October 2022 |
|
|
||||||
Mishern Kamlesh Chetty | Ymddiriedolwr | 10 October 2022 |
|
|
||||||
Philip Edward Bubb | Ymddiriedolwr | 10 October 2022 |
|
|
||||||
Gemma Elizabeth Thake | Ymddiriedolwr | 12 July 2021 |
|
|
||||||
Christopher Paul Grayson | Ymddiriedolwr | 16 November 2019 |
|
|
||||||
Richard Lightfoot | Ymddiriedolwr | 16 November 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.