Hanes ariannol CHUF
Rhif yr elusen: 1160831
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £788.16k | £611.61k | £576.65k | £502.77k | £620.64k | |
|
Cyfanswm gwariant | £577.02k | £941.01k | £587.35k | £743.04k | £559.42k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £17.88k | £2.25k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £528.61k | £511.40k | £463.93k | £332.29k | £397.17k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £251.16k | £89.05k | £26.37k | £146.25k | £208.76k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £8.39k | £11.16k | £11.69k | £24.23k | £14.71k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £74.66k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £52.35k | £0 | £68.40k | £1.00k | £486 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £408.06k | £773.87k | £519.63k | £616.52k | £405.03k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £168.96k | £167.14k | £67.72k | £126.52k | £154.39k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £4.08k | £109.99k | £54.33k | £72.73k | £75.52k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £562.77k | £272.27k | £420.34k | £183.89k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £6.65k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.