Hanes ariannol AID 4 UMMAH
Rhif yr elusen: 1160255
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £278.32k | £775.85k | £541.08k | £695.61k | £860.61k | |
|
Cyfanswm gwariant | £281.30k | £624.20k | £485.63k | £788.16k | £900.33k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £15.75k | £3.00k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £775.85k | £541.08k | £695.61k | £860.61k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £592.55k | £421.29k | £680.63k | £747.34k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £31.65k | £64.34k | £107.53k | £152.99k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £0 | £750 | £1.03k | £1.20k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | £420.54k | £679.60k | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £31.65k | £64.34k | £107.53k | £152.99k | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.