ymddiriedolwyr ST ALBANS AND DISTRICT FOODBANK
Rhif yr elusen: 1158917
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mark Edward Pontin | Cadeirydd | 17 March 2020 |
|
|
||||
Andrea van Sittart | Ymddiriedolwr | 19 September 2023 |
|
|
||||
Shalni Sood | Ymddiriedolwr | 19 September 2023 |
|
|
||||
Mairead McKeever | Ymddiriedolwr | 08 June 2022 |
|
|
||||
Haydar Shawkat | Ymddiriedolwr | 08 June 2022 |
|
|
||||
Rachel Hampstead | Ymddiriedolwr | 23 November 2021 |
|
|
||||
Robert Smalley | Ymddiriedolwr | 27 October 2016 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.