ymddiriedolwyr THE CHESS TRUST
Rhif yr elusen: 1160881
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Longson | Ymddiriedolwr | 26 October 2023 |
|
|
||||
Adam Gerard Ashton | Ymddiriedolwr | 15 October 2023 |
|
|
||||
Sarah Natasha Longson | Ymddiriedolwr | 20 September 2023 |
|
|
||||
Dr Stephen Greep | Ymddiriedolwr | 20 September 2023 |
|
|||||
Malcolm Bernard Pein | Ymddiriedolwr | 24 January 2022 |
|
|
||||
Simon David Brown | Ymddiriedolwr | 24 January 2022 |
|
|
||||
DAVID STANLEY WILLIAM EUSTACE | Ymddiriedolwr | 18 October 2020 |
|
|
||||
MICHAEL CYRIL TRURAN | Ymddiriedolwr | 15 January 2016 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.