Hanes ariannol BIRCH HALL ADVENTURES
Rhif yr elusen: 1160251
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £69.75k | £68.44k | £83.63k | £113.91k | £143.71k | |
|
Cyfanswm gwariant | £58.98k | £68.31k | £43.32k | £102.59k | £142.69k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £532 | £600 | £4.34k | £2.55k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £42.01k | £15.05k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.