ymddiriedolwyr WOOLDALE COMMUNITY ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1159314
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emma Mitchell | Ymddiriedolwr | 05 February 2024 |
|
|
||||
Susan Caroline Boden | Ymddiriedolwr | 08 January 2024 |
|
|
||||
John William Lightfoot | Ymddiriedolwr | 11 December 2023 |
|
|
||||
Tracy Quayle | Ymddiriedolwr | 11 December 2023 |
|
|
||||
Christopher Lightfoot-Wild | Ymddiriedolwr | 11 December 2023 |
|
|
||||
Holly Lightfoot-Wild | Ymddiriedolwr | 16 October 2023 |
|
|
||||
ANDREW DEARNLEY | Ymddiriedolwr | 16 October 2023 |
|
|
||||
JENNIFER WALTON | Ymddiriedolwr | 16 October 2023 |
|
|
||||
GILLIAN FLEWERS | Ymddiriedolwr | 18 September 2022 |
|
|
||||
JAMES MICHAEL HIRST | Ymddiriedolwr | 18 September 2022 |
|
|
||||
DAVID TAYLOR | Ymddiriedolwr | 25 September 2020 |
|
|
||||
Jennie Booth | Ymddiriedolwr | 25 September 2020 |
|
|
||||
William Richard Pearson | Ymddiriedolwr | 25 September 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.