Hanes ariannol THE MAURICE HENRY ROE CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 1159736
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 20/12/2018 | 20/12/2019 | 20/12/2020 | 20/12/2021 | 20/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £13.17k | £11.90k | £10.89k | £11.42k | £12.58k | |
|
Cyfanswm gwariant | £14.41k | £13.09k | £18.95k | £15.74k | £177.97k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.