ymddiriedolwyr LEASEHOLD KNOWLEDGE PARTNERSHIP
Rhif yr elusen: 1162584
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (6 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sebastian OKelly | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||
MARTIN BOYD | Ymddiriedolwr | 19 April 2021 |
|
|
||||
Liam Philip Spender | Ymddiriedolwr | 05 March 2021 |
|
|
||||
Catherine Ann Williams | Ymddiriedolwr | 01 November 2019 |
|
|
||||
Kate Jane Kendrick | Ymddiriedolwr | 09 October 2019 |
|
|
||||
Joanne Darbyshire | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
Dean Edward Buckner | Ymddiriedolwr | 22 August 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.