ymddiriedolwyr STUART HALL FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1159343
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILANE KAMAL KAMEL TAWADROS | Cadeirydd | 21 October 2014 |
|
|||||
Dr Aasiya Lodhi | Ymddiriedolwr | 01 July 2024 |
|
|||||
Sarah Kavanagh | Ymddiriedolwr | 01 July 2024 |
|
|
||||
Nicholas Beech Dr | Ymddiriedolwr | 11 March 2024 |
|
|
||||
Farjana Khanom | Ymddiriedolwr | 01 October 2022 |
|
|||||
Professor Abdul Nasar Meer | Ymddiriedolwr | 01 October 2022 |
|
|
||||
Peter Francis McNeil Greig | Ymddiriedolwr | 03 January 2022 |
|
|
||||
Maria Amidu | Ymddiriedolwr | 29 November 2016 |
|
|
||||
PROF Catherine Mary Hall | Ymddiriedolwr | 17 March 2016 |
|
|
||||
Paula Kahn | Ymddiriedolwr | 14 March 2016 |
|
|||||
Rebecca Hall | Ymddiriedolwr | 17 March 2015 |
|
|
||||
PROFESSOR MICHAEL JULIAN RUSTIN PHD | Ymddiriedolwr | 21 October 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.