Hanes ariannol SHERBURN HILL HUB
Rhif yr elusen: 1161236
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (21 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £278 | £7.72k | £83.98k | £83.77k | £143.65k | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.98k | £2.42k | £11.75k | £67.42k | £116.76k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £260 | N/A | £74.41k | £60.29k | £65.64k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.