ymddiriedolwyr WALTHAM FOREST FAITH COMMUNITIES FORUM
Rhif yr elusen: 1162308
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Paul Braham | Cadeirydd | 28 February 2018 |
|
|
||||
Issop Sulliman Hansa | Ymddiriedolwr | 06 June 2024 |
|
|
||||
Richard Sweden | Ymddiriedolwr | 21 May 2024 |
|
|||||
Averil Branwen Watan | Ymddiriedolwr | 21 May 2024 |
|
|||||
Rev Sarah Moss | Ymddiriedolwr | 21 May 2024 |
|
|
||||
Rev Daniel Gates | Ymddiriedolwr | 21 May 2024 |
|
|
||||
Tara Khare | Ymddiriedolwr | 30 October 2022 |
|
|||||
SAIRA MIR | Ymddiriedolwr | 28 February 2018 |
|
|
||||
Bhavanee Manogaraan | Ymddiriedolwr | 28 February 2018 |
|
|
||||
Jasmine Danish | Ymddiriedolwr | 02 September 2015 |
|
|
||||
IQBAL EBRAHIM MEHTAR | Ymddiriedolwr | 02 September 2015 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.