ymddiriedolwyr CARMARTHENSHIRE SCOUTS
Rhif yr elusen: 505341
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (55 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dafydd Talbot | Ymddiriedolwr | 08 October 2023 |
|
|
||||
Nathan James | Ymddiriedolwr | 08 October 2023 |
|
|
||||
Malcom Eckley | Ymddiriedolwr | 25 September 2022 |
|
|
||||
Ben Clarke | Ymddiriedolwr | 25 September 2022 |
|
|
||||
James Davies | Ymddiriedolwr | 25 September 2022 |
|
|
||||
Iestyn Nevatte | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Anna Catrin Phillips | Ymddiriedolwr | 06 October 2020 |
|
|
||||
Jonathan Williams | Ymddiriedolwr | 27 September 2019 |
|
|
||||
Wyn Owen | Ymddiriedolwr | 18 October 2017 |
|
|
||||
BRYAN BEVAN | Ymddiriedolwr |
|
||||||
ROBERT DAVIES | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.